Auskünfte zu Roland Sandholzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Sandholzer
Publikationsnummer: HR02-1006027303, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meusburger, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Altach (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publikationsnummer: HR02-1005900721, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 48159 vom 24.11.2023 ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896203).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [nicht: Sanholzer, Roland].
Publikationsnummer: HR02-1005896203, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ekarus energy gmbh, in Zürich, CHE-472.572.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005787975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegel, Michael, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'840 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 12'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Stücklberger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4'560 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 8'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Ritter, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Andelsbuch (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Sanholzer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.