Auskünfte zu Christian Rutz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Rutz
Publikationsnummer: 2999561, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
RBM Trendgastronomie GmbH, in Diessenhofen, CHE-113.654.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 19, Publ. 5668348).
Firma neu:
RBM Trendgastronomie GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Christian, von Buchs SG, in Etzwilen (Wagenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5272998, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
RBM Trendgastronomie GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.020.163-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 14, Publ. 4077812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buichl, Harald, von Winterthur, in Volken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Christian, von Buchs SG, in Etzwilen (Wagenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 15'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--].
Publikationsnummer: 4077812, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
RBM Trendgastronomie GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.020.163-8, Führung, Verpachtung und Vermittlung von Gastronomiebetrieben, Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet, Vermarktung von Gastronomiebetriebskonzepten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 17, Publ. 3959934).
Statutenänderung:
15.08.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Christian, von Buchs SG, in Etzwilen (Wagenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Buichl, Harald, von Winterthur, in Volken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].