Auskünfte zu Bruno Rutz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Rutz
Publikationsnummer: 6775324, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD), in Dübendorf, CH-020.5.901.429-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 27, Publ. 5664860).
Statutenänderung:
25.02.2011, 23.03.2012.
Anteilscheine neu:
CHF 100.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zosso, Richard, von St. Antoni und Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz, Bruno, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Nadja, von Appenzell, in Maur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Roger, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Volketswil].
Publikationsnummer: 5664860, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf, in Dübendorf, CH-020.5.901.429-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 20, Publ. 3371020).
Statutenänderung:
09.04.2010.
Firma neu:
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf (SBD).
Domizil neu:
c/o René Leonhard, Hermikonerstrasse 29a, 8600 Dübendorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen. Die Genossenschafter sind zur Entrichtung einer Eintrittsgebühr von CHF 50.-- verpflichtet.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Zirkular.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretler, Horst, von Bäretswil und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhard, René, von Wallisellen, in Dübendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Jürg, von Degersheim, in Dübendorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Roger, von Appenzell, in Volketswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rutz, Bruno, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf, in Dübendorf, Bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4547).
Domizil neu:
c/o René Leonhard, In der Grüze 6, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhard, Hans-Rudolf, von Wallisellen, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Albert, von Schmiedrued, in Dübendorf, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Ruth, von Wyssachen, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonhard, René, von Wallisellen, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rutz, Bruno, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.