Auskünfte zu Michael Martin Ruhl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Martin Ruhl
Publikationsnummer: HR02-1005461046, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434190).
Statutenänderung:
12.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kischkel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Kempen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquenod, Francis, von Ecublens (VD), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004879987, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sixt Mobility Consulting AG, in Urdorf, CHE-448.170.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beisheim, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Dirk Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Tschirschnitz, Christoph Hans-Joachim Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lesemeister, Philipp Björn André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquenod, Francis, von Ecublens (VD), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004622334, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.