Auskünfte zu Jacek Rudnik
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacek Rudnik
Publikationsnummer: HR02-1004530427, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rudnik Informatik GmbH, in Zürich, CHE-105.441.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453690).
Firma neu:
Rudnik Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudnik, Jacek, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1010403, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
ETIPS GmbH, bisher in Thun, CH-092.4.016.936-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, Publ. 6056308).
Statutenänderung:
19.07.2013.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Terrassenweg 35, 4600 Olten.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland er-richten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Folgende weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 44, 3608 Thun.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rudnik, Jacek, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nebel-Sela, Libby, von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller Mazzoleni, Barbara, von Trimbach und St. Gallen, in Olten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
fernKEMA Consulting AG (CH-020.3.024.852-2), in Olten, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mazzoleni, Mauro, von Trimbach, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5662846, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ETIPS GmbH, in Thun, CH-092.4.016.936-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2005, S. 4, Publ. 2635222).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Die Bestimmung über die Liberierung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 21'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudnik, Jacek, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Nebel-Sela, Libby, von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Gümligen (Muri bei Bern) und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
fernKEMA Consulting AG (CH-020.3.024.852-2), in Olten, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:fernKEMA Consulting AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].