Auskünfte zu Walter Rost
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Rost
Publikationsnummer: HR02-1005699449, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HEA Holzenergie AG, in Affoltern am Albis, CHE-103.768.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rost, Walter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Ulrich Beat, von Zürich und Mettmenstetten, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Hans Jakob, von Wald (ZH), in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Herbert, von Hedingen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Claude, von Winterthur, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2118969, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HEA Holzenergie AG, in Affoltern am Albis, CHE-103.768.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Jürg Rudolf, von Affoltern am Albis, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grötsch, Clemens, von Landiswil, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rost, Walter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Ulrich Beat, von Zürich und Mettmenstetten, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Peter, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-265.966.133), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.000.079-7)].
Publikationsnummer: 3871838, Handelsregister-Amt Zug, (170)
MARO Informatik GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.021.017-2, Informatik- sowie EDV-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8631).
Gründungsstatuten:
25.11.1999.
Statutenänderung:
05.03.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Mandor Liaison Service GmbH, Baarerstrasse 79, 6302 Zug.
Zweck:
Ausüben von Informatik- sowie EDV-Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verkaufen, verwalten neu- oder umbauen, treuhänderische Tätigkeiten ausüben sowie Handel und Vermittlungen mit Waren aller Art betreiben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rost, Markus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Rost, Walter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00 (wie bisher).