Auskünfte zu Gianmario Rossi
Neueste SHAB-Meldungen: Gianmario Rossi
Publikationsnummer: 1159059, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
CTG Sunhill AG, in Engelberg, CH-092.3.005.322-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Gianmario, italienischer Staatsangehöriger, in Romano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4714310, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
CTG Sunhill AG(CTG Sunhill Ltd.), bisher in Thun, CH-092.3.005.322-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 3).
Statutenänderung:
16.10.2008.
Uebersetzungen der Firma neu:
CTG Sunhill Ltd..
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Hinterdorf 4, 6390 Engelberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Abwicklung von Finanzgeschäften sowie die Anlage und Verwaltung von Geschäftsbeteiligungen für private und institutionelle Anleger. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sofern der Verwaltung Name und Anschrift eines Aktionärs bekannt ist, erfolgen Mitteilungen an den Aktionär durch Brief, Telefax oder E-Mail, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
[gestrichen: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWP Treuhand GmbH, Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Fabro, Marco Dr., von Rüschlikon, in Regensdorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Rossi, Gianmario, italienischer Staatsangehöriger, in Romano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.479-1), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4625586, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CTG Sunhill AG, in Thun, CH-092.3.005.322-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 19.11.1997, S. 8387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Gustav, von Gretzenbach, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hagmann, Roland, von Gretzenbach, in Danbury (USA), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Fabro, Marco Dr., von Rüschlikon, in Regensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rossi, Gianmario, italienischer Staatsangehöriger, in Romano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.