Auskünfte zu Michael Roos
Einträge zum Namen Michael Roos
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Roos
Publikationsnummer: HR02-1005190257, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Immobilia Roleon AG, in Feusisberg, CHE-108.460.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086907).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Michael, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].
Publikationsnummer: 4057730, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Arena K1 AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.009.208-0, Betrieb und Controlling von Gastronomieunternehmungen und Unterhaltungsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 13, Publ. 3915192).
Gründungsstatuten:
14.11.1997.
Statutenänderung:
18.07.2007.
Sitz neu:
Gams.
Domizil neu:
Gasenzenstrasse 16, 9473 Gams.
Zweck:
Betrieb und Controlling von eigenen und fremden Gastronomieunternehmungen und Unterhaltungsbetrieben, Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Michael, von Freienbach, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Velania Treuhand AG, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle [wie bisher].
Publikationsnummer: 1267662, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Spiros Enterprises AG, in Freienbach, Betrieb und Controlling von Gastronomieunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 14.02.2003, S. 13, Publ. 862398).
Statutenänderung:
5.11.2003.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spichale, Klaus, von Wollerau, in Nuolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Werner, von St. Gallenkappel, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Michael, von Freienbach, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].