Auskünfte zu Eliane Rey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eliane Rey
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1779971, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Banque Raiffeisen de Sierre & Région société coopérative, à Sierre, CHE-105.890.299, société coopérative (No. FOSC 117 du 19.06.2012, p. 0, Publ. 6725356).
Modification des statuts:
25.04.2014.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: L'engagement des sociétaires de répondre solidairement et de façon illimitée, mais à titre subsidiaire, de l'ensemble des engagements de la société est supprimé].[biffé: Versement supplémentaire de Fr. 8'000.-- au maximum par membre].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Rey, Eliane, de Montana, à Chippis, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Loye, Guy, de Anniviers, à Veyras, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nanchen, Daniel, de Lens, à Sierre, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Lamon, Philippe, de Lens, à Sierre, membre, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 6587420, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Alcan Schweiz, in Zürich, CH-020.7.903.609-1, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, S. 0, Publ. 6515426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Peter, von Langnau im Emmental, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Walter R., von Zürich und Rüschlikon, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubin, Peter, von Blatten, in Kippel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akeret, Claude-Alain, von Hüttwilen und Chippis, in Chippis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Angst, Philipp, von Rafz und Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dettling, Pius, von Lauerz, in Ingenbohl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Erika, von Häggenschwil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Sylvain, von Erlach, in Sierre, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfeiffer, Dr. Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rey, Eliane, von Montana, in Chippis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sartore, Marco, von Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silietti, Fabrizio, von Chavornay, in Granges VS (Sierre), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Markus, von Meggen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anselmi, Roger, von Dübendorf, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengacher, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Döttingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Rolf, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6118770, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Alcan Schweiz, in Zürich, CH-020.7.903.609-1, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 25, Publ. 5917458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonvin, Lucien, von Chermignon, in Veyras, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faehndrich, Rainer K., deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Peter, von Blatten, in Kippel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Akeret, Claude-Alain, von Hüttwilen und Chippis, in Chippis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Angst, Philipp, von Rafz und Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dettling, Pius, von Lauerz, in Ingenbohl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Erika, von Häggenschwil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Sylvain, von Erlach, in Sierre, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfeiffer, Dr. Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rey, Eliane, von Montana, in Chippis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sartore, Marco, von Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silietti, Fabrizio, von Chavornay, in Granges VS (Sierre), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Urs P., von Meisterschwanden, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].