Auskünfte zu Urs Reber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Reber
Publikationsnummer: 5294710, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung für das Personal der Notz Unternehmungen, in Brügg, CH-073.7.005.280-5, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 3, Publ. 4093498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burillo, Thomas, von Thunstetten, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reber, Urs, von Schangnau, in Evilard, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Gottfried, von Eggiwil, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Björn, von Saint-Ursanne, in Sutz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Massari, Claudia, italienische Staatsangehörige, in Pieterlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Walter, von Oberbüren, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolz, Monique, von Oberschrot, in Scheuren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferndriger, Caterina, von Basel und Wahlern, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläfli, Christine, von Müntschemier und Horriwil, in Biel/Bienne, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Salomon E., von Meilen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Hütten, in Meilen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung für das Personal der Notz Unternehmungen, in B r ü g g , Die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 09.05.1997, S. 3132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feller, Samuel, von Thun, in Biel BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benoit, Roland, von Romont, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidli, Kurt, von Zürich, in Bellmund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulser, Marco, von Zürich, in Gutenswil (Volketswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bélat, Albert, von Charmoille, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burillo, Thomas, von Thunstetten, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Kurt, von Epsach, in Bellmund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reber, Urs, von Schangnau, in Evilard, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Ivo, von Emmen und Weggis, in Bellmund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Maveg-Notz Baumaschinen AG, in L y s s, Handel mit und Vermietung von Investitionsgütern aller Art, insbesondere Baumaschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.1999, S. 4467).
Statutenänderung:
27.11.1999.
Firma neu:
MN Immobilien AG.
Zweck neu:
Halten, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung eigener Liegenschaften sowie Belastung derselben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schad, Jürgen Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogelsanger, Peter, von Beggingen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Urs Christian, von Wohlen bei Bern, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Markus, von Effingen, in Wolfisberg, Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Adolf, von Küsnacht ZH, in Saint-Prex, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Urs, von Schangnau, in Evilard, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aberegg, Klaus, von Büren an der Aare, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ott, Paul, von Zell ZH, in Pieterlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Bargen BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weyeneth, Max, von Biel BE, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].