Auskünfte zu Sergey Razuvaev
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sergey Razuvaev
Publikationsnummer: HR02-1005443860, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTC Consulting AG, in Kloten, CHE-115.019.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125681).
Statutenänderung:
25.03.2022.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Hohenbühlstrasse 2, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Razuvaev, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moscow (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simic, Aleksandar, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bissone, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005442765, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTC Jet Management AG, in Kloten, CHE-358.778.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086627).
Statutenänderung:
25.03.2022.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Hohenbühlstrasse 2, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Razuvaev, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moscow (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simic, Aleksandar, von Lugano, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bissone];
Urbach, Dr. Guido, von Stallikon, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Urbach, Dr. Guido Emanuel].
Publikationsnummer: HR02-1004989707, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FTC Jet Management AG, in Kloten, CHE-358.778.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957626).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simic, Aleksandar, von Lugano, in Bissone, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Razuvaev, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moscow (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Dr. Guido Emanuel, von Stallikon, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.