Auskünfte zu Beatrice Rauber-Aschinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrice Rauber-Aschinger
Publikationsnummer: 1825345, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Jackys Stapferstube AG, in Zürich, CHE-101.399.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 27, Publ. 5217728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauber-Aschinger, Beatrice, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Jackys Stapferstube AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.1999, S. 2262).
Statutenänderung:
7.09.2000.
Zweck neu:
Führen von Restaurants, insbesondere des Restaurants "Jackys Stapferstube" in Zürich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma Jakob Schläpfer "Jackys Stapferstube" in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1986 zum Preise von CHF 150 000.-, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Gais und Zürich, in Luzein, Revisionsstelle;
Freimann, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura;
Ruckstuhl, Regula, von Braunau und Bischofszell, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Ernst Heinrich, von Unterramsern, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Birlin-Schillig, Heidi, von Frick, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber-Aschinger, Beatrice, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onyx Treuhand AG, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.