Auskünfte zu Kurt Eduard Freimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Eduard Freimann
Publikationsnummer: 6008956, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EPM Holding AG, in Baar, CH-170.3.001.380-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2005, S. 19, Publ. 3007376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freimann, Kurt Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1079834, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EPM Immobilien AG, in Küsnacht ZH, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4215).
Firma neu:
EPM Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2003 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Markus Kaufmann, Unterdorfstrasse 27, 5607 Hägglingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Dr. Urs, von Tegerfelden, in Sempach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Freimann, Kurt Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Ernst, von Unterramsern, in Stallikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Markus, von Möhlin, in Hägglingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Jackys Stapferstube AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.1999, S. 2262).
Statutenänderung:
7.09.2000.
Zweck neu:
Führen von Restaurants, insbesondere des Restaurants "Jackys Stapferstube" in Zürich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma Jakob Schläpfer "Jackys Stapferstube" in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1986 zum Preise von CHF 150 000.-, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Gais und Zürich, in Luzein, Revisionsstelle;
Freimann, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eiz, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura;
Ruckstuhl, Regula, von Braunau und Bischofszell, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Ernst Heinrich, von Unterramsern, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Birlin-Schillig, Heidi, von Frick, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber-Aschinger, Beatrice, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onyx Treuhand AG, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.