Auskünfte zu Anton Pfleger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Pfleger
Publikationsnummer: HR02-1005547424, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
PRO SENECTUTE KANTON OBWALDEN - Für das Alter, in Sarnen, CHE-109.998.530, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfleger, Anton, von Sachseln, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6794918, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Gemeinnützige Stiftung Alte Ersparniskasse Obwalden, in Sarnen, CH-140.7.000.781-7, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6220258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfleger, Anton, von Sachseln, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mennel, Doris, von Rüschlikon, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Hedwig, von Fahrwangen, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Manfred, von Unterägeri, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Durrer, Christine, von Kerns, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Halter Zeier, Bernadette, von Lungern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Reinhard, Verena, von Kerns, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 2004268, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Gemeinnützige Stiftung Alte Ersparniskasse Obwalden, in Sarnen, Unterstützung von Institutionen und Vorhaben, die ausschliesslich gemeinnützige und wohltätige Zwecke verfolgen, die im Interesse von Kanton und Gemeinden liegen, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2001, S. 1981).
Urkundenänderung:
12.12.2002.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 5 Mitgliedern und Rechnungsrevisor/in. [gestrichen: Stiftungsrat: 20 bis 40 Mitglieder Stiftungsratsausschuss: 3 bis 5 Mitglieder und Revisoren].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Josef, von Giswil, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Naegeli, Beat, von Bern und Zürich, in Sachseln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsratsausschusses;
Matter, Hans, von Engelberg, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schäli-Renggli, Anna, von Kerns, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Frühauf-Camenzind, Evelyn, von Gersau und Lenzburg, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Markus, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfleger, Anton, von Sachseln, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.