Auskünfte zu Torsten Peter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Torsten Peter
Publikationsnummer: 1757237, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Implico AG, in Biel/Bienne, CHE-113.515.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1111585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friston, Raymond, von Langnau im Emmental, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schenefeld (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Roland, von Lufingen, in Lengnau BE, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T + R AG, Zweigniederlassung in Biel/Bienne (CHE-480.315.197), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: T + R AG, Zweigniederlassung in Biel/Bienne (CH-036.9.047.843-0)].
Publikationsnummer: 4577100, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 4, publizierten TR-Eintrags Nr. 723 vom 20.03.2007. Implico AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.017.794-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 3, Publ. 4206030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Torsten, Peter].