Auskünfte zu Héribert Périat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Héribert Périat
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5750162, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Micro-Time S.A. Fabrique d'horlogerie 2720 Tramelan, bisher in Tramelan, CH-073.3.001.628-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 4).
Statutenänderung:
19.07.2010.
Firma neu:
MICRO TIME SA.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MICRO TIME AG) (MICRO TIME LTD).
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Kappellstrasse 26, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Uhrenkomponenten sowie Vergabe von Lizenzen, Marken und Domainnamen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.07.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Kurt, von Reichenbach im Kandertal, in Tramelan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cattin, Guy Albert, von Les Bois, in Saignelégier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Peter, von Ettiswil und Neuchâtel, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Norbert, von Wyssachen, in Tramelan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paratte, Thierry, von Muriaux, in Les Breuleux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Périat, Héribert, von Alle, in Alle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaire Gigandet S.A., in Tramelan, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Schulthess, Eric, von Zürich, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4810920, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Hebe Watch S.A., à Alle, CH-677.3.000.147-1, Société anonyme (FOSC no 143 du 26.07.2006, p. 8, publ. 3483376). Selon déclaration du conseil d'administration du 22 décembre 2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personnes et signatures radiées:
Périat, Héribert, de Alle, à Alle, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Orfigest SA, à Neuchâtel, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Beuret, Eric, de Le Bémont JU, à Le Bémont JU, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre].
Publikationsnummer: 3483376, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Hebe Watch S.A., à Alle, CH-677.3.000.147-1, Fabrication d'horlogerie, achat, vente et exportation d'horlogerie et de toutes les pièces qui s'y rattachent. Société anonyme (FOSC no 50 du 13.03.2002, p. 8, publ. 381242).
Personnes et signatures radiées:
Fiduciaire Simon Kohler S.A., à Courgenay, organe de révision;
Choulat, Myette, de Asuel, à Alle, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Beuret, Pierre, de Le Bémont JU, à Le Bémont JU, président, avec signature collective à deux;
Périat, Héribert, de Alle, à Alle, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature individuelle];
Beuret, Eric, de Le Bémont JU, à Le Bémont JU, membre, avec signature collective à deux;
Orfigest SA, à Neuchâtel, organe de révision.