Auskünfte zu Raymond Pedrocchi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Raymond Pedrocchi
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3504493, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RP. architecture Sàrl, à Moutier, CHE-100.709.493, société à responsabilité limitée (No. FOSC 221 du 13.11.2009, Publ. 5341604).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pedrocchi, Raymond, de Moutier, à Grandval, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Vallat-Giamberini, Catherine, de Clos du Doubs, à Grandval, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Pedrocchi, Julien, de Moutier, à Moutier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2294443, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative d'habitation Champs Colnat, à Grandval, CHE-104.183.147, société coopérative (No. FOSC 224 du 16.11.2012, Publ. 6935572).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative d'habitation Champs Colnat en liquidation. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 17.03.2015.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pedrocchi, Raymond, de Moutier, à Moutier, président, avec signature individuelle;
Pedrocchi, Eva, de Moutier, à Grandval, vice-présidente, avec signature individuelle;
Jolidon, Pascal, de Les Enfers, à Grandval, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Deroulers, Pierre, ressortissant français, à Bressaucourt (Fontenais), liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6935572, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative d'habitation Champs Colnat, à Grandval, CH-073.5.005.552-9, société coopérative (No. FOSC 180 du 17.09.2012, Publ. 6851270). [Nouveau] Autre adresse: c/o Raymond Pedrocchi, rue des Oeuches 41, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fahrni, Jean, de Unterlangenegg, à Grandval, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pedrocchi, Raymond, de Moutier, à Moutier, président, avec signature individuelle;
Pedrocchi, Eva, de Moutier, à Grandval, vice-présidente, avec signature individuelle;
Jolidon, Pascal, de Les Enfers, à Grandval, membre, sans droit de signature.