Auskünfte zu Francesco Ortolani
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Francesco Ortolani
Publikationsnummer: 6073538, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The Nuance Group AG, in Opfikon, CH-020.3.006.590-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 36, Publ. 5950260).
Statutenänderung:
17.02.2011.
Uebersetzungen der Firma neu:
(The Nuance Group SA) (The Nuance Group Ltd.).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 17.02.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.02.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 17.02.1997 98'178'000 Ordinary Shares zu GBP 1.-- der Stampos BV, in Amsterdam (NL), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanel, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Oderzo (I), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Velo, Lucio, von Bellinzona, in Bissone, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dina, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Venedig (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortolani, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG];
Graziani, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Josef Anton, von Wolhusen und Entlebuch, in Hohentannen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paris, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vitale, Raffaele Roberto, amerikanischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5041718, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The Nuance Group AG, in Opfikon, CH-020.3.006.590-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 32, Publ. 4888438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savio, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Martellago (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortolani, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.