Auskünfte zu Willy Neukomm
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Willy Neukomm
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6836710, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Valmeca S.A., à Courgenay, CH-677.3.000.348-9, société anonyme (No. FOSC 232 du 28.11.1996, p. 7350).
Nouvelle raison sociale:
Valmeca S.A. en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o Jean-Jacques Cattin, Rue du Cerisier 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 22.06.2012, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohler, Jean-François, de Elay et Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Jean-Jacques Marie Antoine, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6535996, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Le Feuillu, à Courgenay, CH-677.5.000.258-2, société coopérative (No. FOSC 136 du 16.07.1999, p. 4873).
Modification des statuts:
02.07.2008.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative Le Feuillu.
Nouvelle adresse:
Route de Courtemblin 17, 2950 Courgenay.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Abrogation, selon art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens [biffé: La société acquerra les immeubles nos 363 et 2518 de Courgenay pour le prix de CHF 94'500.--.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Varé-Hofmann, Eliane, de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Jolissaint, Didier Raymond Ernest, de Haute-Ajoie, à Courgenay, vice-président, avec signature collective à deux;
Kohler, Jean-Philippe Raymond Simon, de Elay et Courgenay, à Courgenay, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Kohler, Jean-Philippe, de Elay];
Zuber-Chèvre, Marie-Joëlle Madelaine, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Bendit-Raval, Marie-Thérèse Berthe, de Rebeuvelier, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
FSK Audit SA (CH-670.3.004.680-2), à Delémont, organe de révision.
Handelsregister-Amt Jura, (670)
Le Feuillu, à C o u r g e n a y, L'amélioration des conditions du logement dans la commune de Courgenay, etc. Société coopérative (FOSC du 20.08.1984, no 193, p . 2988).
Personnes et signatures radiées:
Wuillaume, Georges, de Courgenay, à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varrin, Jean-Baptiste, de Courgenay, à Courgenay, vice- président, avec signature collective à deux;
Jolidon, Michel, de Saint-Brais, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Spitznagel, Oscar, de Elay, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice président.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, René, de Mühleberg , à Courgenay, président, avec signature collective à deux;
Varé-Hofmann, Eliane , de Courgenay, à Courgenay, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Zuber-Chèvre, Marie-Noëlle, de Günsberg, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Neukomm, Willy, de Eggiwil, à Courgenay, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.