Auskünfte zu Yolanda Muñoz Murillo
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yolanda Muñoz Murillo
Publikationsnummer: 3584581, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3186935).
Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Maeso, Lorenzo, spanischer Staatsangehöriger, in Bilbao (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1845951, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Meldungs Nr. 1'606'355, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 9'049 vom 07.07.2014Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Publikationsnummer: 1606355, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Echeverria Alcorta, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in San Sebastian (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.