Auskünfte zu Richard Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Müller
Publikationsnummer: HR02-1004667585, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Palmtree Investment & Consulting AG, in Zug, CHE-200.871.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004455692, Handelsregister-Amt Zug, (170)
WAHE Holding AG, in Zug, CHE-200.871.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 943271).
Statutenänderung:
28.08.2018.
Firma neu:
Palmtree Investment & Consulting AG.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Durchführung damit verbundener Finanzierungsgeschäfte sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neufeld, Joseph, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH)].
Publikationsnummer: 7010852, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Heritage Holding AG, in Zug, CH-170.3.037.541-1, c/o Aeschbach Holding AG, Bahnhofstrasse 22, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2012.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Durchführung damit verbundener Finanzierungsgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 17.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Neufeld, Joseph, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.