Auskünfte zu Hans Niklaus Müller
Einträge zum Namen Hans Niklaus Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Niklaus Müller
Publikationsnummer: HR02-1005523951, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Stiftung Felsenweg am Bürgenstock, in Stans, CHE-112.410.204, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Manuela, von Langnau im Emmental, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Tresch, Armin, von Göschenen, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gander, Arnold, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Hans Niklaus, von Glarus Nord, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartz, Diana, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Schmid, Thomas, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Eiholzer, Viktor, von Menznau, in Ennetbürgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Urs, von Horw, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Pascal, von Wolfenschiessen, in Beckenried, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1975653, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Stiftung für die Wiederherstellung des Felsenweges am Bürgenstock, in Stans, CHE-112.410.204, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1135037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Reto, von Wäldi, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Stefan, von Biberist, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wolfisberg, Daniel, von Sins, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Michael, von Buchrain, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Durrer, Renato Isidor, von Kerns, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Hans Niklaus, von Glarus Nord, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzinspektorat der Stadt Luzern (CHE-112.398.402), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Finanzinspektorat der Stadt Luzern (CH-100.8.788.334-9)].
Publikationsnummer: 931251, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Biblio-Suisse, bisher in Bern, CH-035.7.016.867-6, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.1989, S. 3565).
Gründungsurkunde:
18.05.1988.
Urkundenänderung:
07.02.2013.
Name neu:
Stiftung biblio - suisse.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Hans-Niklaus Müller, Büttenenhalde 67, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Förderung von Umweltmediatheken in der Schweiz und insbesondere für Schulen Bereitstellung von Medienpaketen zu umweltrelevanten Themen;
Unterhalt eines Antiquariats umwelt- und naturkundlicher Bücher durch Entgegennahme ausgeschiedener Bücher von Bibliotheken, Firmen, Organisationen, Privaten und deren Verkauf an Antiquare und Private.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. H. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Heinrich, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Walter Dr., von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans Niklaus, von Glarus Nord, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Monika, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Beat, von Reichenbach im Kandertal, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rufer, Sacha, von Mattstetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Berater und Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.