Auskünfte zu Emil Müller
Einträge zum Namen Emil Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Müller
Publikationsnummer: HR02-1004686259, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Müller Corporate Clothing AG, in Schmerikon, CHE-105.874.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, S.0, Publ. 2093401).
Statutenänderung:
18.07.2019.
Sitz neu:
Uznach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 24, 8730 Uznach.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Seestrasse 9, 8640 Rapperswil SG].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Textilien und Werbemitteln aller Art, insbesondere mit Artikeln des Bekleidungs- und Wäschesektors, ferner das Betreiben von Aenderungsateliers. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen, insbesondere kann sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Emil, von Schmerikon, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Stefan, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1549787, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Müller Mode AG, in Schmerikon, CHE-105.812.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 17, Publ. 5569744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Emil, von Schmerikon, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zangger, Ulrich genannt Ueli, von Gossau ZH, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6421474, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schweizerische Textilfachschule Genossenschaft, in Wattwil, CH-320.5.009.473-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 11, Publ. 5789426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krayer, Markus, von Basel, in Reinach BL, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugentobler, Walter, von Uzwil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Emil, von Schmerikon, in Jona, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herre, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, Josef, von Grossdietwil, in Boniswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.