Auskünfte zu Andreas Müller
Einträge zum Namen Andreas Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Müller
Publikationsnummer: 4308457, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Wilchingen, in Wilchingen, CHE-106.927.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011625).
Statutenänderung:
14.04.2018.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Förderung und Unterstützung der wirtschaftlichen Interessen Ihrer Mitglieder im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Sie fördert die Landwirtschaft und wahrt die Interessen der Konsumenten. Sie sucht ihren Zweck insbesondere zu erreichen durch die Vermittlung von preiswürdigen und qualitativ einwandfreien Artikeln des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs, die möglichst vorteilhafte Verwertung von Erzeugnissen des landwirtschaftlichen Betriebes, die Veranstaltung von Kursen, Vorträgen, kulturellen und geselligen Anlässen, den Anschluss an den GVS und an den SHBV.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Löhningen, in Wilchingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6738702, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Licht in Lateinamerika, in Frauenfeld, CH-440.6.007.272-6, Verein (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 13, Publ. 4684850). [Neue] Weitere Adresse: Sekretariat, Schneggenstrasse 9, 8620 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laber, Hansjürg, von Meilen, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Andreas, von Löhningen, in Osterfingen (Wilchingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Markus, von Signau, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rüdiger, Daniel, von Basel, in Unterkulm, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4684850, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Licht in Lateinamerika, in Frauenfeld, CH-440.6.007.272-6, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 13, Publ. 3135230).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laber, Hansjürg, von Meilen, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Andreas, von Löhningen, in Osterfingen (Wilchingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].