Auskünfte zu Martin Moser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Moser
Publikationsnummer: 1521265, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse Solution Partners AG, in Zürich, CHE-109.855.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155019).
Domizil neu:
Gartenstrasse 14, 8002 Zürich.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 500, 8070 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7126694, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse Solution Partners AG, in Zürich, CH-020.3.026.300-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6956870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tagni, Patrik, von Bättwil, in Kilchberg ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Manfred, von Zürich, in Andelfingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenardi, Florin Marco, von Roveredo GR, in Laufen-Uhwiesen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugenschmidt, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brown, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Stefan, von Oberthal, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser-Wickihalder, Stephanie, von Mauensee, in Winterthur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grübel, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piccand, Patrice-René, von Farvagny, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Anagnostopoulos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5802720, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ICONSENS GmbH, in Urdorf, CH-020.4.043.267-1, Weihermattstrasse 18, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.08.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Projektierung, Projektleitung, System Engineering und Integration für Kommunikations- und Informationssysteme sowie EDV-, Kommunikations-, Organisations- und Prozessberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.8.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Strauss, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.