Auskünfte zu Roland Moos
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Moos
Publikationsnummer: 3486547, Handelsregister-Amt Zug, (170)
INFOGUARD AG, in Baar, CHE-101.811.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3082077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Roland, von Zug, in Sins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annino, Umberto, von Wädenswil, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Censullo, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Büttikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fantino, Jean-Louis, von Thalwil, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Markus, von Urdorf, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiz, Martin, von Reinach (AG), in Biberstein, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Beat, von Zürich, in Richterswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6371686, Handelsregister-Amt Zug, (170)
INFOGUARD AG, in Zug, CH-170.3.013.374-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 20, Publ. 5859234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meroni, Oliver, von Valcolla, in Altendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Mike, von Luzern, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerminara, Franco, von Oberägeri und italienischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Roland, von Grossaffoltern, in Hagendorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moos, Roland, von Zug, in Sins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohli, Therese, von Gsteig, in Altishofen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Stefan, von Mutten, in Wolfhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Reinhold, von Erstfeld, in Dietwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CH-320.3.020.335-8), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft].
Publikationsnummer: 789352, Handelsregister-Amt Zug, (170)
INFOGUARD AG (INFOGUARD SA) (iNFOGUARD LTD), Sitz [bisher: Steinhausen ], Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2002, S. 18, Id. 576858).
Statutenänderung:
12.12.2002.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Feldstrasse 1, 6300 Zug.
Aktienkapital Geändert:
CHF 400'000 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung:
CHF 400'000 [bisher: CHF 100'000], 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].
Eingetragene Personen Geändert:
Meier, Thomas, Heimat Steinhausen, in Steinhausen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Roland, Heimat Zug, in Sins, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borner, Josef, Heimat Ballwil, in Ballwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Imholz, Markus, Heimat Unterschächen, in Stans, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerminara, Franco, Heimat Oberägeri, Italien, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Ludwig, Patrick B., Heimat Bern, in Zürich, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Beiss, Wolfgang, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Dietlikon, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Ott, Hans Christian, Heimat Biberstein, in Glattbrugg, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Seiler, Dr. Kurt, Heimat Tägerig, Luzern, in Remetschwil, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].