Auskünfte zu Dominique Monnard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dominique Monnard
Publikationsnummer: 4304625, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CHE-103.423.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Mario, von Schmiedrued, in Glattfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dingy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Beat, von Rüschegg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publikationsnummer: 6235332, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 31, publizierten TR-Eintrags Nr. 22351 vom 21.06.2011. m-way ag, in Opfikon, CH-020.3.915.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6221130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dingy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Dongy en Vuache (FR)].
Publikationsnummer: 6221130, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CH-020.3.915.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171746).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Daniel, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berninghaus, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dongy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Thomas Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sramek, Lukas R., von Hochdorf, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straatman, Joris Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.