Dominique Monnard
wohnhaft in Dingy en Vuache, aus Attalens Aktuelle Mandate: IC2R Dominique Monnard Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dominique Monnard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Monnard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dominique Monnard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Monnard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dominique Monnard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dominique Monnard arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Dominique Monnard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dominique Monnard
Publikationsnummer: 4304625, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CHE-103.423.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Mario, von Schmiedrued, in Glattfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dingy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Beat, von Rüschegg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publikationsnummer: 6235332, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 31, publizierten TR-Eintrags Nr. 22351 vom 21.06.2011. m-way ag, in Opfikon, CH-020.3.915.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6221130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dingy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Dongy en Vuache (FR)].
Publikationsnummer: 6221130, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CH-020.3.915.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171746).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Daniel, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berninghaus, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Monnard, Dominique, von Attalens, in Dongy en Vuache (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Thomas Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sramek, Lukas R., von Hochdorf, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straatman, Joris Gijsbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.