Auskünfte zu Marcus Werner Mey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcus Werner Mey
Publikationsnummer: HR02-1006064728, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vicunia AG, in Grindelwald, CHE-107.960.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031429).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Panda Trading AG, in Burgdorf (CHE-109.083.760), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'431'656.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'145'892.94 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mey, Marcus Werner, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Mey-Bennecke, Jutta Hannelore, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3728617, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
verein fiwo, in Amriswil, CHE-113.884.013, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Samuel, von Teufen (AR), in Lustmühle (Teufen AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beetschen, André, von Lenk, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Urs, von Speicher, in Bürglen TG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biraghi, Fabian, von Frasco, in Tübach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höffele, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Graben-Neudorf (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mey, Marcus, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2529621, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Fiwo Maschinen Invest AG, in Amriswil, CHE-371.877.165, Sommeristrasse 37, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Maschinen aller Art im In- und Ausland einschliesslich deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 03.12.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mey, Marcus, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Urs, von Speicher, in Bürglen TG, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Höffele, Janina, deutsche Staatsangehörige, in Graben-Neudorf (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.