Auskünfte zu Enrico Melloni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Enrico Melloni
Publikationsnummer: 1062297, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, S. 0, Publ. 6934366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tromp, Dr. Mathias, von Bern und St. Gallen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melloni, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Savona (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Erwin, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagnasco, Osvaldo, italienischer Staatsangehöriger, in Volvera (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5949776, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RAlpin AG, in Olten, CH-035.3.029.219-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 14, Publ. 5268600).
Statutenänderung:
10.06.2010, 26.11.2010.
Zweck neu:
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der rollenden Autobahn im alpenquerenden Verkehr. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'530'000.00.
Aktien neu:
4'530 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macagno, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Torino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wittlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melloni, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Savona (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buser, Bettina, von Diegten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.