Auskünfte zu Stefan Meier
Einträge zum Namen Stefan Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Meier
Publikationsnummer: HR02-1004778920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft (MPG) Egg-Hinteregg und Umgebung, in Egg, CHE-102.377.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S.28, Publ. 5634192).
Domizil neu:
c/o Thomas Schärer, Bollergut 1895, 8132 Hinteregg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Walter, von Maur, in Egg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stefan, von Egg, in Egg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Werner, von Schönenberg ZH, in Egg, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Beat, von Uster, in Egg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Felix, von Langnau im Emmental, in Maur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Thomas, von Wädenswil, in Egg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofen, Marcel, von Maur, in Maur, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 856242, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft (MPG) Egg-Hinteregg und Umgebung, in Egg, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6557).
Domizil neu:
c/o Werner Schärer, Bollergut 1895, 8132 Hinteregg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hans, von Egg ZH, in Egg ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Albert, von Hemberg, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boller, Emil, von Egg ZH, in Egg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Kurt, von Egg ZH, in Egg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hans, von Egg, in Egg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Rolf, von Egg, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Walter, von Maur, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, Vizepräsident];
Berger, Felix, von Langnau im Emmental, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stefan, von Egg, in Egg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Werner, von Schönenberg ZH, in Egg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Beat, von Uster, in Egg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Meier & Hürlimann AG, in Egg, Lurwies, 8132 Egg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.1997.
Zweck:
Ankauf, Vertrieb und Vermietung von Artikeln zur Nutztierhaltung und -pflege;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das unter der Bezeichnung "Meier & Hürlimann", in Egg, geführte Geschäft, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF85'600.50 und Passiven von CHF1'800.50, wofür 100 Namenaktien zu CHF1'000.¬, liberiert mit je CHF500.¬, ausgegeben und CHF33'800.¬ als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meier, Stefan, von Egg, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hürlimann, Roland, von Uster, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gadola, Roman, von Oetwil am See, in Egg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kindlimann Treuhand & Verwaltungs AG, in Meilen, Revisionsstelle.