Auskünfte zu Hans Baumgartner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Baumgartner
Publikationsnummer: 856242, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft (MPG) Egg-Hinteregg und Umgebung, in Egg, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6557).
Domizil neu:
c/o Werner Schärer, Bollergut 1895, 8132 Hinteregg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hans, von Egg ZH, in Egg ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Albert, von Hemberg, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boller, Emil, von Egg ZH, in Egg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Kurt, von Egg ZH, in Egg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hans, von Egg, in Egg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Rolf, von Egg, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Walter, von Maur, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, Vizepräsident];
Berger, Felix, von Langnau im Emmental, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stefan, von Egg, in Egg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Werner, von Schönenberg ZH, in Egg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Beat, von Uster, in Egg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rietwies, in Egg, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.1998, S. 2989).
Statutenänderung:
26.03.1998.
Firma neu:
Rietwies in Liquidation.
Zweck neu:
Durchführung der Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.1998 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Werner, von Egg, in Egg, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Werner, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Hans, von Egg, in Egg, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Egg ZH, in Egg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Affolter, Daniel, von Zollikon und Halten, in Erlenbach ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Beck, Fritz, von Meilen, in Meilen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft (MPG) Egg-Hinteregg und Umgebung, in Egg, Genossenschaft (SHAB Nr.126 vom 2.7.1993, S.3448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf-Bodmer, Konrad, von Wallisellen, in Egg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Hansjörg, von Gossau ZH, in Egg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt, von Egg ZH, in Egg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Aktuar);
Bachofen, Walter, von Maur, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hans, von Egg, in Egg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Rolf, von Egg, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.