Auskünfte zu Hans Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Meier
Publikationsnummer: HR02-1005506996, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3595247, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 20'252 vom 12.06.2017 Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1042739, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CH-020.3.904.003-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 23, Publ. 5875396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprächtiger, Alois, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresag Treuhand & Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Zürich und Glarus, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Glarus Süd, Revisionsstelle;
Strähle, Peter, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].