Auskünfte zu Erich Matter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Matter
Publikationsnummer: 2874127, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Spannelemente Matter & Partner, in Schübelbach, CHE-364.883.485, Schäfliwiese 17, 8863 Buttikon SZ, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.06.2016.
Zweck:
Handel und Verkauf von technischen Produkten.
Eingetragene Personen:
Matter, Erich, von Engelberg, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Tomas da Silva, Ricardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Da Silva Gonçalves de Brito, Mariana, portugiesische Staatsangehörige, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4524962, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
K. Fassbind-Ludwig + Co AG, in Männedorf, CH-020.3.908.517-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2005, S. 18, Publ. 2982272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Erich, von Engelberg, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen SZ].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
K. Fassbind-Ludwig + Co AG, in Männedorf, Konstruktion und Fabrikation von Spezialmaschinen für Hygieneartikel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.91 vom 15.05.1997, S.3264).
Statutenänderung:
22.08.1997.
Aktien neu:
550 Namenaktien zu CHF1'000.¬ und 1'500 Namenaktien zu CHF100.¬ (Stimmrechtsaktien) [bisher: 550 Namenaktien zu CHF1000.¬ und 1'500 Namenaktien zu CHF100.¬].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft "K. Fassbind-Ludwig & Co, Ingenieurbüro und Maschinenbau", in Männedorf, gemäss Bilanz per 31.12.1981 zum Preise von CHF1933224.65, von dem CHF425000.¬ auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
An die Namenaktionäre erfolgen Mitteilungen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naegeli, Dr. Kurt, von Küsnacht, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhne, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frieden, Peter, von Bubikon und Rapperswil BE, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Erich, von Engelberg, in Wangen SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassbind, Pascale, von Arth und Arbon, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].