Auskünfte zu Marcel Marioni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Marioni
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1166565, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, in Adliswil, CH-020.3.909.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 977061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marioni, Marcel, von Claro, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Max, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5074070, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, in Adliswil, CH-020.3.909.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 19, Publ. 4621942).
Statutenänderung:
08.04.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung in allen ihren Arten. Sie kann Geschäfte aller Art betreiben, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die zur Förderung oder Erreichung des Gesellschaftszweckes geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist Teil der Generali Versicherungsgruppe (Gruppo Assicurativo Generali). In dieser Eigenschaft ist sie verpflichtet, die von der Konzernobergesellschaft aufgrund ihrer Verwaltungs- und Koordinationsaktivitäten erlassenen Anweisungen im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung zu befolgen, um die vom ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) beschlossenen Massnahmen im Interesse einer stabilen und effizienten Geschäftsführung der Gruppe umzusetzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft liefern der Konzernobergesellschaft alle Daten und Informationen, die für das Erlassen besagter Anweisungen im Rahmen des anwendbaren Rechtes erforderlich sind..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Ernst, von Lohn SH, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Ralph, von Zürich, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Zürich, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krüger, Eduard genannt Edi, von Tschappina, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marioni, Marcel, von Claro, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4145988, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Fondazione Medicina Psicosomatica e Sociale, in Ascona, CH-509.7.001.261-9, La formazione e l'aggiornamento dei medici, Fondazione (FUSC no. 53 del 16.3.2007, pagina 16, publ. 3843616).
Nuovo recapito:
c/o Dr. Rolando Pancaldi, Via Baraggie 38, 6612 Ascona.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Haynal, prof. dott. André, da Ginevra, in Chêne-Bougeries, membro, senza diritto di firma;
Jung, prof. dott. Ernst, da Winterthur e Basilea, in Heidelberg (D), membro, senza diritto di firma;
Marioni, Marcel, da Claro, in Adliswil, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Petzold, prof. dott. Ernst, cittadino germanico, in Kusterdingen (DE), membro, senza diritto di firma;
Ritschl, prof. dott. Dietrich, da Reigoldswil, in Reigoldswil, membro, senza diritto di firma;
Zipfel, prof. dott. Stephan, cittadino germanico, in Tübingen (DE), membro, senza diritto di firma.