Auskünfte zu Christa Marfurt
Neueste SHAB-Meldungen: Christa Marfurt
Publikationsnummer: HR02-1005563003, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BRM Electrics GmbH, in Wauwil, CHE-266.759.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295412).
Firma neu:
BRM Electrics GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 09.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Christa, von Willisau, in Wauwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, André, von Rapperswil (BE), in Iffwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004875057, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BRM Electrics GmbH, in Wauwil, CHE-266.759.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchter, Benjamin, von Thayngen, in Wauwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Christa, von Willisau, in Wauwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3567129, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BRM Electrics GmbH, in Wauwil, CHE-266.759.111, Engelberg 5, 6242 Wauwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2017.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit elektrischen Steuerungen und Waren aller Art;
insbesondere das Bauen, Bestücken und Verdrahten von Schaltschränken für die Gebäudetechnik, sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den vorstehenden Bereichen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marfurt, Christa, von Willisau, in Wauwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marti, André, von Rapperswil (BE), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roos, Pascal, von Romoos, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buchter, Benjamin, von Thayngen, in Wauwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.