Auskünfte zu Wilfried Manske
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wilfried Manske
Publikationsnummer: 7029032, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ArtCom International GmbH, in Gränichen, CHE-109.867.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 1, Publ. 4924406).
Statutenänderung:
10.01.2013.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manske, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Tarmstedt (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Grossenkneten (DE) und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Bentrup, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Buchenau, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Funk, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ganderkesee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Competence Consulting GmbH (CHE-105.325.378), in Gränichen, Gesellschafterin, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Competence Consulting GmbH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publikationsnummer: 2074612, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ArtCom International GmbH, in Zofingen, Vertrieb und Entwicklung von Produkten für die graphische Industrie usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2002, S. 1, Publ. 788068).
Statutenänderung:
27.11.2003.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arber, Kurt, von Gränichen, in Gränichen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manske, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Tarmstedt (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Füchslin-Spinoso, Carmela, von Einsiedeln, in Gränichen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.