Auskünfte zu Jean-Maurice Maitre
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Maurice Maitre
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005126609, Handelsregister-Amt Jura, (670)
BIOTECH CH SA, à Porrentruy, CHE-113.732.596, société anonyme (No. FOSC 113 du 15.06.2020, Publ. 1004911308).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cooke, Peter Stuart, de Royaume-Uni , à Singapour (SG), président, avec signature individuelle;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Wiegmann, Markus, ressortissant allemand, à Munich (DE), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Davison, Matthew St John, ressortissant britannique, à Amsterdam (NL), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Sanchez Sauceda, Victor, ressortissant espagnol, à Cortébert, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1004750506, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Eye Design GmbH, in Basel, CHE-113.726.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, S.0, Publ. 6803562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maitre, Jean-Maurice, von Epauvillers, in Clos du Doubs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004615484, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Saemr Suisse SA, à Porrentruy, CHE-113.484.435, société anonyme (No. FOSC 45 du 04.03.2016, p.0, Publ. 2705673).
Modification des statuts:
15.04.2019.
Nouveau but:
Exploitation d'une centrale d'achat pour maison de retraite en Suisse, en France et en Europe et les conseils en développement dans le domaine des maisons de retraite et l'élargissement à toute participation financière ou immobilière liée à cette activité ainsi qu'à la prise de participation ou l'acquisition dans toute activité économique (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Maurice Ernest Henri, de Clos du Doubs, à Epauvillers (Clos du Doubs), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, administrateur unique, avec signature individuelle].