Auskünfte zu Hubert Magyaric
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Magyaric
Publikationsnummer: HR02-1005381075, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
CHT Logistic GmbH, in Basel, CHE-116.265.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, S.0, Publ. 1746643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magyaric, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
van Stiphout, Titus, von Würenlingen, in Nyon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasiliti, Paolo Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004946699, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Rast Logistic GmbH, in Pratteln, CHE-110.356.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magyaric, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Thomas, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004555474, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Rast Logistic GmbH, bisher in Basel, CHE-110.356.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1281223).
Statutenänderung:
24.01.2019.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Im Wannenboden 8, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Transporten für Waren aller Art sowie Beratung in sämtlichen logistischen Fragen im Transportbereich. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Thomas, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Magyaric, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Mathis, Kurt, von Wolfenschiessen, in Emmen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].