Auskünfte zu André Lutz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Lutz
Publikationsnummer: HR02-1004780647, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CHE-107.296.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S.21, Publ. 5962870).
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 6, 9422 Staad SG [behördliche Umadressierung]. [behördliche Umbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, André, von Thal, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Hans-Jakob, von Thal, in Staad SG (Thal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchen-Staad (Thal)];
RMI Treuhandexperten AG (CHE-109.362.786), in Staad SG (Thal), Revisionsstelle [bisher: RMI Treuhandexperten AG (CH-320.3.050.678-4)].
Publikationsnummer: 3969344, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, in Thal, CH-320.3.016.767-5, Betrieb von Sandsteinbrüchen und einer Steinhauerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2006, S. 11, Publ. 3279234).
Statutenänderung:
30.05.2007.
Zweck neu:
Betrieb von Sandsteinbrüchen und einer Steinhauerei sowie Bearbeitung, Verlegen und Handel mit Natursteinen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 29.06.1977 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma 'Jakob Bärlocher', in Buchen-Staad, Gde. Thal, gemäss Sacheinlagevertrag vom 29. Juni 1977 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1976 den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 352 773.01 und Passiven von CHF 66 176.41 zum Uebernahmepreis von CHF 286 596.60, wovon CHF 100 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, allenfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, René, von Alt St. Johann, in Eichberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giger, Sandro, von Kaltbrunn, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lutz, André, von Thal, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oesch, Carmen, von Balgach, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoffer, Daniel, von Mägenwil, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.