Auskünfte zu Roger Lüdi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Lüdi
Publikationsnummer: HR02-1005932622, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Coiffure Lüdi GmbH Bern, in Bern, CHE-107.811.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005852995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Roger, von Alchenstorf, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
haar-werk.ch Holding AG (CHE-376.701.303), in Uetendorf, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wäfler, Roger, von Frutigen, in Gunten (Sigriswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005852995, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Coiffure Lüdi GmbH Bern, in Bern, CHE-107.811.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166513).
Statutenänderung:
21.09.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Coiffeursalons sowie alle Aktivitäten, die in diesem Zusammenhang üblich sind wie z.B. der Einkauf, der Verkauf und Handel von Waren der Coiffure-Branche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Roger, von Alchenstorf, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Liebefeld (Köniz)].
Publikationsnummer: 4927502, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Coiffure Lüdi GmbH Bern, in Bern, CH-035.4.010.431-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.1995, S. 4722).
Statutenänderung:
05.02.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Coiffeursalons sowie alle Aktivitäten, die in diesem Zusammenhang stehen wie z.B. der Einkauf, der Verkauf von und der Handel mit Waren der Coiffure-Branche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Max, von Alchenstorf, in Spiegel bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Roger, von Alchenstorf, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Ittigen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Grossglauser + Kerényi Treuhand AG (CH-035.3.001.496-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.