Auskünfte zu Fritz Luder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Luder
Publikationsnummer: 1977609, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Riedtwil, in Seeberg, CHE-103.416.604, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 5, Publ. 5648080).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Riedtwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Friedrich genannt Fritz, von Dürrenroth, in Riedtwil (Seeberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Gygax, Andreas, von Seeberg, in Riedtwil (Seeberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Luder, Fritz, von Seeberg, in Riedtwil (Seeberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Hanspeter, von Seeberg, in Riedtwil (Seeberg), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riedtwil (Gemeinde Seeberg), Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Zurflüh, Christian, von Eggiwil, in Riedtwil (Seeberg), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riedtwil (Gemeinde Seeberg), Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publikationsnummer: 5297706, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Riedtwil, in Seeberg, CH-053.5.007.367-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2001, S. 6219).
Statutenänderung:
29.11.2008.
Domizil neu:
c/o Christian Zurflüh, Hauptstrasse 58, 3475 Riedtwil, .
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Der Hinweis auf die Haftung / Nachschusspflicht wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Werner, von Ochlenberg, in Heimiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Friedrich genannt Fritz, von Dürrenroth, in Riedtwil (Seeberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher:in Riedtwil (Gemeinde Seeberg), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Gygax, Andreas, von Seeberg, in Riedtwil (Seeberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Luder, Fritz, von Seeberg, in Riedtwil (Seeberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Riedtwil (Gemeinde Seeberg), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Publikationsnummer: 3718260, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Oschwand, in Ochlenberg, CH-053.5.007.387-6, Förderung der Simmentaler Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1995, S. 2594).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Oschwand in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.10.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hans Rudolf Müller, Aspi, 3476 Oschwand.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Ernst, von Schangnau, in Oschwand (Gemeinde Ochlenberg), Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Luder, Fritz, von Seeberg, in Riedtwil (Gemeinde Seeberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Frankhauser, Erwin, von Trub, in Ochlenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Sommer, Urs, von Sumiswald, in Ochlenberg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Schär, Hans Peter, von Walterswil BE, in Ochlenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Ochlenberg (Oschwand), Liquidator, mit Einzelunterschrift.