Auskünfte zu Ilario Lorandi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ilario Lorandi
Publikationsnummer: 1596059, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
ICL Holding AG, in Feusisberg, CHE-112.154.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 16, Publ. 5926216).
Statutenänderung:
11.06.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ausserdem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 11.5.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorandi, Ilario, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 5407144, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BHL-GU AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.034.590-9, Böndlerstrasse 52, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen, Planen, Vermieten sowie den Verkauf von Lebens- und Wohnformen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'020.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'020.00.
Aktien:
5'001 Namenaktien zu CHF 20.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bucher Harder, Yvonne, von Niederbüren, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harder, Christoph, von Niederbüren, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorandi, Ilario, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.