Auskünfte zu Roger Lörtscher
Einträge zum Namen Roger Lörtscher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Lörtscher
Publikationsnummer: HR02-1005379902, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LÖRTSCHER IMMOBILIEN- UND BAUBERATUNG, in Interlaken, CHE-115.865.334, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636493).
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21a, 3700 Spiez.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lörtscher, Roger, von Wimmis, in Leissigen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Interlaken].
Publikationsnummer: HR02-1005292395, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IMMO/MAX Schweiz AG, in Interlaken, CHE-114.918.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löwinger, Andreas, von Bönigen, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simon, Johann Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lörtscher, Roger, von Wimmis, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6807344, Handelsregister-Amt Bern, (36)
F4 Immo Interlaken AG, in Interlaken, CH-036.3.044.970-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 4, Publ. 5084808).
Statutenänderung:
06.08.2012.
Firma neu:
IMMO/MAX Schweiz AG.
Domizil neu:
Höheweg 3, 3800 Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Thomas, von Wängi, in Matten b. Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Foletti, Jürg P., von Brione (Verzasca), in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Otth, Martin, von Meiringen, in Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löwinger, Andreas, von Bönigen, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Thomas Philipp, von Pieterlen, in Interlaken, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Matter, Thomas P., Präsident mit Einzelunterschrift];
Lörtscher, Roger, von Wimmis, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.