Auskünfte zu Josef Arnold Lerjen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Arnold Lerjen
Publikationsnummer: 5012826, Handelsregister-Amt Wallis
Raiffeisenbank Belalp-Simplon Genossenschaft, in Naters, CH-600.5.000.547-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 20, Publ. 4561608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, René 1943, von Naters, in Naters, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfen, Elmar, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerjen, Josef, von Naters, in Brig-Glis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Franz-Josef, von Brig-Glis, Zwischbergen und Mund, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Borter, Beat, von Termen und Ried-Brig, in Naters, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 4561608, Handelsregister-Amt Wallis
Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 28.04.2008, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 365 vom 22.04.2008. Raiffeisenbank Belalp-Simplon Genossenschaft, in Naters, CH-600.5.000.547-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 20, Publ. 4532430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerjen, Josef, von Naters, in Brig-Glis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: von Ausserberg].
Handelsregister-Amt Wallis
Raiffeisenbank Brig-Glis, in B r i g - G l i s , Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.1999, S. 714).
Statutenänderung:
28.04.2000. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zapellaz, Jean-Paul, von Saint-Jean, in Brig-Glis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grichting, Alois, von Leukerbad, in Brig-Glis, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martig, Paul, von Mund, in Brig-Glis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anthamatten, Fritz Dr., von Saas Almagell, in Brig-Glis, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lerjen, Josef, von Naters, in Brig-Glis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbriggen, Daniela, von Saas Grund, in Brig-Glis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.