Auskünfte zu Dominik Leisibach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dominik Leisibach
Publikationsnummer: 2897785, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DeliFood Service GmbH, in Weiningen ZH, CHE-109.555.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 44, Publ. 5092450). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ZnüniExpress AG, in Weiningen ZH (CHE- 106.623.358), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisibach, Dominik, von Römerswil, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00;
Leisibach, Hariett, deutsche Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica Holding SA (CHE- 113.329.160), in Vernier, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Canonica, Vicent, von Genève, in Pregny-Chambésy, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2897767, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ZnüniExpress AG, in Weiningen ZH, CHE-106.623.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2010, S. 26, Publ. 5746462).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Delifood Service GmbH, in Weiningen ZH (CHE-109.555.701), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 267'303.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 231'898.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisibach, Dominik, von Römerswil, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leisibach, Hariett, deutsche Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Vincent, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Chauliac-Cottier, Christine, von Jaun, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3581890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ZnüniExpress AG, bisher in Freienbach, CH-020.3.911.030-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 16, Publ. 2045688).
Gründungsstatuten:
31.05.1990.
Statutenänderung:
14.09.2006, 28.09.2006.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Badenerstrasse 62, 8104 Weiningen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von Lebensmittelprodukten und Getränken aller Art, Vermittlung und Vermarktung, Übernahme von Handelsvertretungen, Abschluss von Lizenzverträgen sowie Betätigung im Franchisebereich als Franchisegeber und Franchisenehmer. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Überdies ist die Gesellschaft berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten zu veräussern und zu verwalten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Steuerberatungsbüro Josef Meier, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Leisibach, Dominik, von Römerswil, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen SZ];
Leisibach, Hariett, deutsche Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen SZ (Wollerau)].