Auskünfte zu Christian Lehmann
Einträge zum Namen Christian Lehmann
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Lehmann
Publikationsnummer: HR02-1004604007, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lehmann GmbH, Schreinerei Innenausbau, in Zäziwil, CHE-103.768.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387459).
Statutenänderung:
21.03.2019.
Firma neu:
LehmannRäume GmbH.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei, Anbieten von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Projekt- und Bauleitung, Durchführung von gestalterischen, planerischen und ausführungstechnischen Arbeiten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann-Castel, Johanna Francisca, von Worb, in Zäziwil, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Christian, von Worb, in Bowil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zäziwil];
Langenegger, Kevin, von Langnau im Emmental, in Zäziwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll (Vechigen)].
Publikationsnummer: 7010914, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ueli Lehmann GmbH, in Zäziwil, CH-035.4.010.611-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 4, Publ. 4841842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Christian, von Worb, in Zäziwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lehmann, Ulrich, von Worb, in Zäziwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4841842, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ueli Lehmann GmbH, in Zäziwil, CH-035.4.010.611-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 06.03.1997, S. 1528).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.02.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 20.2.1997 und Bilanz per 31.12.1996: Aktiven von CHF 423'996.11 inklusive Goodwill von CHF 100'000.-- und Passiven von CHF 80'153.95 der erloschenen Einzelfirma 'Ueli Lehmann Schreinerei/Innenausbau', in Zäziwil, zum Übernahmepreis von CHF 343'842.16, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 293'842.16 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 4.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Ulrich, von Worb, in Zäziwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00];
Lehmann-Castel, Johanna Francisca, von Worb, in Zäziwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Lehmann, Christian, von Worb, in Zäziwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.