Auskünfte zu Melanie Lees
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Melanie Lees
Publikationsnummer: HR02-1006036335, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lees AG, in Altikon, CHE-106.558.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lees, Melanie, von Zürich, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lees-Kessler, Claudia, von Grüsch, in Altikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kessler, Claudia].
Publikationsnummer: HR02-1006032183, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lees Consulting, in Altikon, CHE-104.454.613, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, S.0, Publ. 912349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lees, Melanie, von Zürich, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lees-Kessler, Claudia, von Grüsch, in Altikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Kessler, Claudia, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 938027, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lees AG, in Dübendorf, CH-020.3.917.961-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959606).
Statutenänderung:
03.06.2013, 17.06.2013.
Sitz neu:
Altikon.
Domizil neu:
Thurtalstrasse 4, 8479 Altikon. Gemäss Erklärung vom 03.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lees, Marlise, von Maur und Zürich, in Dübendorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lees, Benno, von Zürich, in Altikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kessler, Claudia, von Grüsch, in Altikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lees, Melanie, von Zürich, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.