Auskünfte zu Hon Ming Lee
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hon Ming Lee
Publikationsnummer: HR02-1005286638, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SPH Chromo AG, in Zürich, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Ke, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Publikationsnummer: HR02-0004448175, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 30'405 vom 24.08.2018 SPH Chromo AG, in Zürich, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren].
Publikationsnummer: 4440577, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Takeda Chromo Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737269).
Statutenänderung:
21.08.2018.
Firma neu:
SPH Chromo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPH Chromo SA) (SPH Chromo Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mandaris AG, Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andre Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Yanjun, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren;
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren;
Schnell, Barbara Rosa, von Röschenz, in Röschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Heeren, Alexandre Claude Egge, von Frauenfeld, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.