Auskünfte zu Thomas Robert Latacz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Robert Latacz
Publikationsnummer: HR02-1005018101, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
EuroAvionics Schweiz AG, in Sissach, CHE-142.584.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Latacz, Thomas Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2586859, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
EuroAvionics Schweiz AG (EuroAvionics Schweiz SA) (EuroAvionics Schweiz Ltd), in Sissach, CHE-142.584.688, Gerbegässlein 1, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln, Fertigen und Vertreiben von sowie das Handeln mit Komponenten, Einheiten und Systemen von Raum-, Luft-, Boden- und Seefahrzeugen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für Ihre Aktionäre oder für andere Konzerngesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss Inventarliste vom 18.12.2015 Messgeräte, Werkzeuge, Hardware, Software-Lizenzen und IP-Rechte zum Preis von höchstens CHF 155'028.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bogner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Tim, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gröninger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Latacz, Thomas Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchdrucker, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Weil der Stadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.